SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
Informe ejecutivo de SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SONEIRA SA | Secretario | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Soneira Rama Jose Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 28, S 8, H C 5490, I/A 10 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-15
Empresa: SORACOSE SL
Administrador Unico
- Soneira Rama Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 162, S 8, H C 16671, I/A 4 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Presidente
Secretario
- Soneira Rama Jose Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
- Soneira Rama Jose Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
- Soneira Rama Jose Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 7 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
- Soneira Rama Jose Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 6 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-15
Información de SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO
Mostramos los datos de SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SONEIRA RAMA JOSE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos