SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SONEIRA SA | Consejero Delegado Solidario | 08/09/2016 | |
TALLERES SONEIRA SA | Presidente | 01/08/2016 | |
TALLERES SONEIRA SA | Consejero | 01/08/2016 | |
AUTO SORA SL | Apoderado Solidario | 01/08/2016 | |
SORACOSE SL | Administrador Unico | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado Solidario
- Soneira Liñares Ana Maria
- Soneira Rama Jose Carlos
Consejero
- Soneira Liñares Ana Maria
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Suarez Natalia
Presidente
- Soneira Rama Jose Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 28, S 8, H C 5490, I/A 10 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado Solidario
- Soneira Liñares Ana Maria
- Soneira Rama Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 28, S 8, H C 5490, I/A 9 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-15
Empresa: SORACOSE SL
Administrador Unico
- Soneira Rama Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 162, S 8, H C 16671, I/A 4 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: AUTO SORA SL
Apoderado Solidario
- Soneira Rama Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1830 , F 58, S 8, H C 16757, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero
- Soneira Liñares Ana Maria
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Suarez Natalia
Presidente
- Soneira Rama Jose Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 7 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-15
Empresa: TALLERES SONEIRA SA
Consejero Delegado
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Consejero
- Soneira Rama Jose Carlos
- Soneira Rama Jose Roberto
- Soneira Rama Manuel Maria
- Soneira Rama Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 27, S 8, H C 5490, I/A 6 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-15
Información de SONEIRA RAMA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de SONEIRA RAMA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SONEIRA RAMA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos