SOMALO INFANTE RAMON
Informe ejecutivo de SOMALO INFANTE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOMALO INFANTE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTESOM 21 SL | Administrador Solidario | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE SOMALO INFANTE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOMALO INFANTE RAMON
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 91, S 8, H SE 8267, I/A 72 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-41
Empresa: MONTESOM 21 SL
Administrador Solidario
- Montes Cecilia Maria Sandra
- Somalo Infante Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 1, S 8, H SE107353, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 82, S 8, H SE 8267, I/A 55 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-41
Consejero Delegado
Consejero
- Adriana Carrion Amate
- Castro Carmona Jose
- De La Cerda Cisneros Enrique
- Del Nido Benavente Jose Maria
- Del Nido Carrasco Jose Maria
- Gonzalez De Caldas Muñoz Jose Maria
- Parejo-merino Y Parejo Piedad Maria
- Ramos Longo Gabriel
- Rodriguez Verdejo Ramon
- Somalo Infante Ramon
- Villanueva Ruiz Mateos Juan Luis
- Vizcaino Fernandez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 174, S 8, H SE 68357, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-41
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 174, S 8, H SE 68357, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-41
Información de SOMALO INFANTE RAMON
Mostramos los datos de SOMALO INFANTE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOMALO INFANTE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos