RAMOS LONGO GABRIEL
Informe ejecutivo de RAMOS LONGO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS LONGO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANCIERA CARRION SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO E F C | Consejero | 03/03/2022 |
VINCULACIONES DE RAMOS LONGO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS LONGO GABRIEL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 102, S 8, H M 64618, I/A 93 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Consejero Delegado
- Ramos Longo Gabriel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12409 , F 205, S 8, H M 64618, I/A 83 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Consejero Delegado
Consejero
- Adriana Carrion Amate
- Castro Carmona Jose
- De La Cerda Cisneros Enrique
- Del Nido Benavente Jose Maria
- Del Nido Carrasco Jose Maria
- Gonzalez De Caldas Muñoz Jose Maria
- Parejo-merino Y Parejo Piedad Maria
- Ramos Longo Gabriel
- Rodriguez Verdejo Ramon
- Somalo Infante Ramon
- Villanueva Ruiz Mateos Juan Luis
- Vizcaino Fernandez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 174, S 8, H SE 68357, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-41
Consejero Delegado
- Ramos Longo Gabriel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12409 , F 203, S 8, H M 64618, I/A 75 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Consejero Delegado
- Ramos Longo Gabriel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12409 , F 203, S 8, H M 64618, I/A 75 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Información de RAMOS LONGO GABRIEL
Mostramos los datos de RAMOS LONGO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS LONGO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos