SOLIS SOBERON CARLOS
Informe ejecutivo de SOLIS SOBERON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLIS SOBERON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANIUM IBERIA SL | Administrador Solidario | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE SOLIS SOBERON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLIS SOBERON CARLOS
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Morales Morales Virginia
- Solis Soberon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 47, S 8, H M 484805, I/A 8 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Morales Morales Virginia
- Solis Soberon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 47, S 8, H M 484805, I/A 7 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Espino Torres Maria De Lourdes
- Solis Soberon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 41, S 8, H M 484805, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Información de SOLIS SOBERON CARLOS
Mostramos los datos de SOLIS SOBERON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLIS SOBERON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos