MORALES MORALES VIRGINIA
Informe ejecutivo de MORALES MORALES VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES MORALES VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANIUM IBERIA SL | Administrador Solidario | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE MORALES MORALES VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES MORALES VIRGINIA
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Morales Morales Virginia
- Solis Soberon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 47, S 8, H M 484805, I/A 8 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Morales Morales Virginia
- Solis Soberon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 47, S 8, H M 484805, I/A 7 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: JANIUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Morales Morales Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26904 , F 45, S 8, H M 484805, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-28
Información de MORALES MORALES VIRGINIA
Mostramos los datos de MORALES MORALES VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES MORALES VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos