SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENVEN SL | Apoderado | 11/12/2018 | |
CENBIO DISTRIBUCIONES SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2010 |
VINCULACIONES DE SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
Empresa: CENVEN SL
Apoderado
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16894 , F 205, S 8, H M 112169, I/A 5 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: CENBIO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21678 , F 153, S 8, H M 386008, I/A 3 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: MONTERREI AGENCIA FINANCIERA SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Rodriguez Diego
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 184, S 8, H M 29510, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Rodriguez Diego
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 183, S 8, H M 29510, I/A 6 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Empresa: CENBIO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21678 , F 153, S 8, H M 386008, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Información de SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER GOMIZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos