MONTERO REY GERMAN LUIS
Informe ejecutivo de MONTERO REY GERMAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTERO REY GERMAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENBIO DISTRIBUCIONES SL | Apoderado | 10/10/2019 | |
CENVEN SL | Apoderado | 11/12/2018 | |
CENBIO DISTRIBUCIONES SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2010 |
VINCULACIONES DE MONTERO REY GERMAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO REY GERMAN LUIS
Empresa: TEXTIL REGISTER SL
Liquidador
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 534477, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: TEXTIL REGISTER SL
Administrador Unico
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 534477, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: CENBIO DISTRIBUCIONES SL
Apoderado
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21678 , F 154, S 8, H M 386008, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Empresa: MONTERREI AGENCIA FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 185, S 8, H M 29510, I/A 8 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CENVEN SL
Apoderado
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16894 , F 204, S 8, H M 112169, I/A 4 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: CENBIO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21678 , F 153, S 8, H M 386008, I/A 3 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: MONTERREI AGENCIA FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 184, S 8, H M 29510, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Empresa: MONTERREI AGENCIA FINANCIERA SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Rodriguez Diego
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 184, S 8, H M 29510, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Rodriguez Diego
- Montero Rey German Luis
- Soler Gomiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 183, S 8, H M 29510, I/A 6 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Empresa: TEXTIL REGISTER SL
Administrador Unico
- Montero Rey German Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29703 , F 111, S 8, H M 534477, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTERO REY GERMAN LUIS
Mostramos los datos de MONTERO REY GERMAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO REY GERMAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos