SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLERMEDIA SA | Presidente | 22/03/2023 | |
SOLERMEDIA SA | Consejero | 22/03/2023 | |
SOLERMEDIA SA | Apoderado Solidario | 08/07/2014 |
VINCULACIONES DE SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
- Soler Esteve Jose Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 48, S 8, H B 393664, I/A 9 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
- Soler Esteve Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 44, S 8, H B 393664, I/A 1 N (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
- Soler Esteve Jose Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 48, S 8, H B 393664, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Apoderado Solidario
- Soler Esteve Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 47, S 8, H B 393664, I/A 7 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
- Soler Esteve Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 47, S 8, H B 393664, I/A 6 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
- Soler Esteve Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 41, S 8, H B 393664, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Información de SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER ESTEVE JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos