BURGUES RIPOLLES MERCEDES
Informe ejecutivo de BURGUES RIPOLLES MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGUES RIPOLLES MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLERMEDIA SA | Consejero | 22/03/2023 | |
SOLERMEDIA SA | Apoderado | 27/02/2013 |
VINCULACIONES DE BURGUES RIPOLLES MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUES RIPOLLES MERCEDES
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 48, S 8, H B 393664, I/A 9 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 44, S 8, H B 393664, I/A 1 N (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 48, S 8, H B 393664, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Apoderado
- Burgues Ripolles Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 46, S 8, H B 393664, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: SOLERMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgues Ripolles Mercedes
- Soler Burgues Gloria
- Soler Esteve Jose Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41693 , F 41, S 8, H B 393664, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Información de BURGUES RIPOLLES MERCEDES
Mostramos los datos de BURGUES RIPOLLES MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUES RIPOLLES MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos