SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
Informe ejecutivo de SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP D'EMPRESES DE REHABILITACIO CATALUNYA-ARGELIA SA | Apoderado | 17/08/2012 | 21/06/2013 |
DELTA SWING SA | Apoderado | 08/07/2011 | |
MEDES RESIDENCIAL SL | Apoderado | 14/06/2011 | |
TOP CAP ROIG SL | Apoderado | 14/06/2011 | |
CONGOST RESIDENCIAL SL | REPR.143 RRM | 13/01/2011 | |
EL MIRADOR DEL DELTA SL | REPR.143 RRM | 13/01/2011 | |
MEDES RESIDENCIAL SL | REPR.143 RRM | 13/01/2011 | |
RIGOLISA RESIDENCIAL SL | REPR.143 RRM | 13/01/2011 | |
EL MIRADOR DEL DELTA SL | Apoderado | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
Apoderado
- Sole Ubeda Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43047 , F 192, S 8, H B 419402, I/A 4 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Apoderado
- Cots Sarrate Albert
- Sole Ubeda Josep Lluis
- Tarin Canales Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43047 , F 191, S 8, H B 419402, I/A 2 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
Empresa: DELTA SWING SA
Apoderado
- Sole Ubeda Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 121, S 8, H B 321227, I/A 12 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: TEYCOTEL CAP ROIG SL
Apoderado
- Sole Ubeda Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36671 , F 95, S 8, H B 282260, I/A 6 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-08
Empresa: MEDES RESIDENCIAL SL
Apoderado
- Sole Ubeda Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37690 , F 208, S 8, H B 308715, I/A 12 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-08
Empresa: RIGOLISA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38424 , F 71, S 8, H B 325913, I/A 11 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: MEDES RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37690 , F 206, S 8, H B 308715, I/A 11 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: EL MIRADOR DEL DELTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40252 , F 195, S 8, H B 281898, I/A 26 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Empresa: CONGOST RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37690 , F 195, S 8, H B 308713, I/A 19 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Empresa: EL MIRADOR DEL DELTA SL
Apoderado
- Sole Ubeda Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40252 , F 194, S 8, H B 281898, I/A 23 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Información de SOLE UBEDA JOSEP LLUIS
Mostramos los datos de SOLE UBEDA JOSEP LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE UBEDA JOSEP LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos