RIGOLISA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gomis, 78
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIGOLISA RESIDENCIAL SL
CIF B64149750
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Auditor ADDV ERUDIT SL
VINCULACIONES DE RIGOLISA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIGOLISA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDV ERUDIT SL | Auditor | 21/05/2010 | 10/02/2020 |
BLUEGREEN VILLAGE SL | Administrador Unico | 03/01/2013 | 10/02/2020 |
Sumarroca Claverol Jordi | Liquidador | 10/02/2020 | 10/02/2020 |
Sumarroca Claverol Jordi | REPR.143 RRM | 03/01/2013 | 10/02/2020 |
BLUEGREEN VILLAGE SL | Consejero | 03/01/2013 | |
GESTION MEDITERRANEA DEL MEDIO AMBIENTE SA | Consejero | 03/01/2013 | |
Llorens Armengol Maria Del Carmen | REPR.143 RRM | 20/02/2012 | 03/01/2013 |
Miro Sumarroca Jordi | REPR.143 RRM | 03/01/2013 | |
Sampietro Cosculluela Jose Javier | Secretario No Consejero | 03/01/2013 | |
Sanabra Gafarot Jordi | REPR.143 RRM | 03/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIGOLISA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 203, S 8, H B 325913, I/A 18 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 203, S 8, H B 325913, I/A 18 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 203, S 8, H B 325913, I/A 18 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-08
- CL GOMIS Num.78 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 203, S 8, H B 325913, I/A 17 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08
- CL DEL CISTER,1-3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 203, S 8, H B 325913, I/A 16 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "TEYCO SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 202, S 8, H B 325913, I/A 15 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 202, S 8, H B 325913, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 202, S 8, H B 325913, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 202, S 8, H B 325913, I/A 13 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 202, S 8, H B 325913, I/A 13 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08