SOLDADO RILLO SERGIO
Informe ejecutivo de SOLDADO RILLO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLDADO RILLO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL | Socio Unico | 02/11/2015 | |
SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL | Administrador Unico | 02/11/2015 | |
JOYAS TRES SL | Administrador Unico | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE SOLDADO RILLO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLDADO RILLO SERGIO
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Unico
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 34, S 8, H V 148022, I/A 5 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 34, S 8, H V 148022, I/A 5 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Socio Único
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 4 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Merino Peris Josep Ramon
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Merino Peris Josep Ramon
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 32, S 8, H V 148022, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: JOYAS TRES SL
Administrador Unico
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8973, L 6258, F 92, S 8, H V 131856, I/A 2 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-46
Empresa: JOYAS TRES SL
Administrador Unico
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8973, L 6258, F 92, S 8, H V 131856, I/A 2 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-46
Información de SOLDADO RILLO SERGIO
Mostramos los datos de SOLDADO RILLO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLDADO RILLO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos