GIMENO CHINILLACH ANTONIO
Informe ejecutivo de GIMENO CHINILLACH ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENO CHINILLACH ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYAIR SL | Administrador Unico | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE GIMENO CHINILLACH ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO CHINILLACH ANTONIO
Empresa: AERONOVA SL
Apoderado Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Middelmann Blome Alvaro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 29, S 8, H PM 80372, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-07
Empresa: AERONOVA SL
Apoderado
- Gimeno Chinillach Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 2822, F 216, S 8, H V 48363, I/A 47 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
Empresa: AERONOVA SL
Apoderado Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Middelmann Blome Alvaro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 2822, F 215, S 8, H V 48363, I/A 45 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 33, S 8, H V 148022, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: AERONOVA SL
Apoderado
- Gimeno Chinillach Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 2822, F 209, S 8, H V 48363, I/A 32 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-46
Empresa: SEDA 3 EVENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Chinillach Antonio
- Ochando Gandia Nicolas
- Soldado Rillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 32, S 8, H V 148022, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: BYAIR SL
Administrador Unico
- Gimeno Chinillach Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 57, S 8, H V 136176, I/A 1 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-46
Información de GIMENO CHINILLACH ANTONIO
Mostramos los datos de GIMENO CHINILLACH ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO CHINILLACH ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos