SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEYZELL DEEP TECH SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/06/2023 | |
KEYZELL DEEP TECH SL | Consejero | 06/06/2023 | |
SOCOWIND ENGINEERS SL | Consejero | 21/12/2021 | |
KEYZELL HOLDING SL | Vicepresidente | 07/09/2020 | |
KEYZELL HOLDING SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/09/2020 | |
KEYZELL HOLDING SL | Consejero | 07/09/2020 | |
KUOON TECHNOLOGY SL | Socio Unico | 23/10/2013 | |
KUOON TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 23/10/2013 | |
GRUPO MASPRETTY SL | Socio Unico | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
Empresa: KEYZELL DEEP TECH SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 60, S 8, H SE139772, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-41
Empresa: SOCOWIND ENGINEERS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Rodriguez Liñan Francisco Joaquin
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 121, S 8, H SE132834, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-41
Empresa: KEYZELL HOLDING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6911 , F 11, S 8, H SE126829, I/A 1 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: SANIDAD GLOBAL SPAIN SL
Consejero Delegado
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Consejero
- Perez Montaña Alberto
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 215, S 8, H SE122665, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-41
Empresa: SANIDAD GLOBAL SPAIN SL
Consejero Delegado
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Consejero
- Perez Montaña Alberto
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 214, S 8, H SE122665, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-41
Empresa: GRUPO MASPRETTY SL
Administrador Unico
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 216, S 8, H SE 98855, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-41
Empresa: KUOON TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 160, S 8, H SE 98901, I/A 1 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-41
Empresa: KUOON TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 160, S 8, H SE 98901, I/A 1 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-41
Empresa: GRUPO MASPRETTY SL
Administrador Unico
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 86, S 8, H CA 45169, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Empresa: GRUPO MASPRETTY SL
Socio Único
- Solanes Mascarell Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 86, S 8, H CA 45169, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Información de SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANES MASCARELL JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos