ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
Informe ejecutivo de ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEYZELL DEEP TECH SL | Consejero | 06/06/2023 | |
SOCOWIND ENGINEERS SL | Consejero | 21/12/2021 | |
KEYZELL HOLDING SL | Consejero | 07/09/2020 | |
SANIDAD GLOBAL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 26/02/2020 | |
SANIDAD GLOBAL SPAIN SL | Consejero | 21/10/2019 | |
BIGMIND SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | |
AUPAR ANALISIS Y METODOS SL | Administrador Unico | 14/09/2011 | |
COYNLED SYSTEMS SLNE | Apoderado | 05/06/2009 | |
SUBVENNOVA COYNNOVA SL | Administrador Solidario | 19/03/2009 |
VINCULACIONES DE ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
Empresa: KEYZELL DEEP TECH SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 60, S 8, H SE139772, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-41
Empresa: SOCOWIND ENGINEERS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7151 , F 121, S 8, H SE132834, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-41
Empresa: KEYZELL HOLDING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Solanes Mascarell Juan Antonio
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6911 , F 11, S 8, H SE126829, I/A 1 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: SANIDAD GLOBAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Vilaplana Serrano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 216, S 8, H SE122665, I/A 3 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-41
Empresa: SANIDAD GLOBAL SPAIN SL
Consejero
- Del Corral Sanchez Jose Esteban
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Vilaplana Serrano Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6748 , F 215, S 8, H SE122665, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-41
Empresa: PROEMIA ADVANCED TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Ortigueira Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 134, S 8, H SE 90000, I/A 3 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-41
Empresa: BIGMIND SL
Administrador Solidario
- Ortigueira Sanchez Jesus
- Ortigueira Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6154 , F 160, S 8, H SE108547, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: AUPAR ANALISIS Y METODOS SL
Administrador Unico
- Ortigueira Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5418 , F 121, S 8, H SE 90784, I/A 1 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-41
Empresa: PROEMIA ADVANCED TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Ruiz Salvador
- Giraldez Rojo Raul
- Ortigueira Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 130, S 8, H SE 90000, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-41
Empresa: COYNLED SYSTEMS SLNE
Apoderado
- Ortigueira Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4855 , F 190, S 9, H SE 79310, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
VER MAS ACTOS
Información de ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS
Mostramos los datos de ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIGUEIRA SANCHEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos