SOLA RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLA RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLA RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2018 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 31/10/2018 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado | 31/10/2018 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 27/12/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 24/11/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 18/11/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 17/11/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2015 |
VINCULACIONES DE SOLA RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLA RUIZ ANTONIO
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amian Sanchez Jose Manuel
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Carnerero Ojeda Lorena
- Carreño Del Pino Andres
- Cascon Gomez David
- Castellana Rufat Josep Maria
- Corominola Colom Susanna
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- Elvira Ferrer Manuel
- Font Gabarro Josep
- Garcia March Esteve
- Gomez Huertas Lourdes Marta
- Gonzales Ramos Amerindia Adriana
- Guerrero Duran Manuel
- Herrero Moreno Javier
- Llorca Comes Anna
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Manzano Camacho Isabel Maria
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Weil Alberto
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Montaño Hermosell Raul
- Mur Tirao Jose Manuel
- Narvaez Segovia Ignacio
- Padilla Calzo Fernando
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pico Frojan Alejandro
- Piñeiro Garcia Cristina
- Pueblas Campos Maria
- Querol Rosell Josep
- Ramos Castaño Raquel
- Reus Anglada Alex
- Romero Tomas Jose Antonio
- Rus Sanchez Lorena
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Sanchez Moreno Socrates
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Sola Lopez Agustin
- Sola Ruiz Antonio
- Subirana Martos Roger
- Viso Campanya Nuria
Apoderado Mancomunado
- Amian Sanchez Jose Manuel
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Carnerero Ojeda Lorena
- Carreño Del Pino Andres
- Cascon Gomez David
- Castellana Rufat Josep Maria
- Corominola Colom Susanna
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- Elvira Ferrer Manuel
- Font Gabarro Josep
- Garcia March Esteve
- Gomez Huertas Lourdes Marta
- Gonzales Ramos Amerindia Adriana
- Guerrero Duran Manuel
- Herrero Moreno Javier
- Llorca Comes Anna
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Manzano Camacho Isabel Maria
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Weil Alberto
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Montaño Hermosell Raul
- Mur Tirao Jose Manuel
- Narvaez Segovia Ignacio
- Padilla Calzo Fernando
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pico Frojan Alejandro
- Piñeiro Garcia Cristina
- Pueblas Campos Maria
- Querol Rosell Josep
- Ramos Castaño Raquel
- Reus Anglada Alex
- Romero Tomas Jose Antonio
- Rus Sanchez Lorena
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Sanchez Moreno Socrates
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Sola Lopez Agustin
- Sola Ruiz Antonio
- Subirana Martos Roger
- Viso Campanya Nuria
Apoderado Solidario
- Amian Sanchez Jose Manuel
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Carnerero Ojeda Lorena
- Carreño Del Pino Andres
- Cascon Gomez David
- Castellana Rufat Josep Maria
- Corominola Colom Susanna
- De La Calzada Cordoba Maria Angeles
- Elvira Ferrer Manuel
- Font Gabarro Josep
- Garcia March Esteve
- Gomez Huertas Lourdes Marta
- Gonzales Ramos Amerindia Adriana
- Guerrero Duran Manuel
- Herrero Moreno Javier
- Llorca Comes Anna
- Lopez Clavijo Inmaculada
- Manzano Camacho Isabel Maria
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Weil Alberto
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Montaño Hermosell Raul
- Mur Tirao Jose Manuel
- Narvaez Segovia Ignacio
- Padilla Calzo Fernando
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pico Frojan Alejandro
- Piñeiro Garcia Cristina
- Pueblas Campos Maria
- Querol Rosell Josep
- Ramos Castaño Raquel
- Reus Anglada Alex
- Romero Tomas Jose Antonio
- Rus Sanchez Lorena
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Sanchez Moreno Socrates
- Serrano Pallares Domingo Jesus
- Sola Lopez Agustin
- Sola Ruiz Antonio
- Subirana Martos Roger
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 190, S 8, H A 21658, I/A 243 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-03
Empresa: TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
Apoderado
- Alvarez Antuño Victor Manuel
- Alvarez Lopez Mireia
- Centeno Dorrio Arturo
- Devesa Velasco Juan Jose
- Elvira Ferrer Manuel
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Garcia Siscar Eugenio
- Gomez Huertas Rafael
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Munuera Alcaraz Antonio Jose
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Sola Lopez Agustin
- Sola Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25398 , F 154, S 8, H M 158552, I/A 215 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Alvarez Lopez Mireia
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arnau Garcia Isidoro
- Baldi Estefania Vanesa
- Baute Leon Maria Isis
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Bolaño Piña Ivan
- Busto Barrenechea Cristina
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Casas Garcia Pedro
- Casas Gomez Antonio Jesus
- Cesar Del Valle Marta
- Corominola Colom Susanna
- Crespo Damota Ana
- Cruz Versyp Susanna
- De La Varga Mondelo Jesus
- Del Rio Gonzalez Yolanda
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Fontbona Vicente
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Docavo Torres Luis
- Escribano Gutierrez Angel
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Estarlich Hernandis Noelia
- Esteban Morego Jose Ignacio
- Fernandez Nieto Isabel
- Figueroa Herrero Margarita
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Fuster Silvestre Sara
- Gamazo Martinez Carlos
- Gaña Barrientos Oscar
- Garcia Fernandez Armando
- Garcia Milagros Oscar
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gil Cordon Rosana
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
- Gomez Pons Ignacio
- Gonzalez De La Fuente Patricia
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Guadalajara Mondejar Estefania
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Alava Edwin David
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Landa Gonzalez Felix
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Lage Roberto
- Manzano Camacho Patricia
- Marco Vera Enrique
- Martin Cano Migdalia
- Martin Carmona Daniel
- Martin Lanza Rocio
- Miralles Roda Sebastian
- Miranda Barroso Victor
- Mor Ara Cristina
- Muñoz Martinez Sara
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Noguero Trepalle Juan Antonio
- Paramo Sureda Luis
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pascual Marco Laura
- Paz De Bijl Kevin Carlos
- Pinilla Lopez Pilar
- Pita Couselo Almudena
- Pueblas Campos Maria
- Puente Fernandez Raquel
- Rodriguez Cesto Lucia
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Sampol Plana Sonia
- Sanchez Moreno Socrates
- Sanz Fresno Beatriz
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Sintes Escola Delfin
- Sola Ruiz Antonio
- Suares Garayo Jorge
- Subirana Martos Roger
- Torres Casadevall Antoni
- Tovar Lopez Cuevillas Enrique
- Varela Puga Jacobo
- Vega Alvarez Jorge
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 10, S 8, H A 21658, I/A 181 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Alvarez Lopez Mireia
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arnau Garcia Isidoro
- Baldi Estefania Vanesa
- Baute Leon Maria Isis
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Bolaño Piña Ivan
- Busto Barrenechea Cristina
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Casas Garcia Pedro
- Casas Gomez Antonio Jesus
- Cesar Del Valle Marta
- Corominola Colom Susanna
- Crespo Damota Ana
- Cruz Versyp Susanna
- De La Varga Mondelo Jesus
- Del Rio Gonzalez Yolanda
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Fontbona Vicente
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Docavo Torres Luis
- Escribano Gutierrez Angel
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Estarlich Hernandis Noelia
- Esteban Morego Jose Ignacio
- Fernandez Nieto Isabel
- Figueroa Herrero Margarita
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Fuster Silvestre Sara
- Gamazo Martinez Carlos
- Gaña Barrientos Oscar
- Garcia Fernandez Armando
- Garcia Milagros Oscar
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gil Cordon Rosana
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
- Gomez Pons Ignacio
- Gonzalez De La Fuente Patricia
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Guadalajara Mondejar Estefania
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Alava Edwin David
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Landa Gonzalez Felix
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Lage Roberto
- Manzano Camacho Patricia
- Marco Vera Enrique
- Martin Cano Migdalia
- Martin Carmona Daniel
- Martin Lanza Rocio
- Miralles Roda Sebastian
- Miranda Barroso Victor
- Mor Ara Cristina
- Muñoz Martinez Sara
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Noguero Trepalle Juan Antonio
- Paramo Sureda Luis
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pascual Marco Laura
- Paz De Bijl Kevin Carlos
- Pinilla Lopez Pilar
- Pita Couselo Almudena
- Pueblas Campos Maria
- Puente Fernandez Raquel
- Rodriguez Cesto Lucia
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Sampol Plana Sonia
- Sanchez Moreno Socrates
- Sanz Fresno Beatriz
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Sintes Escola Delfin
- Sola Ruiz Antonio
- Suares Garayo Jorge
- Subirana Martos Roger
- Torres Casadevall Antoni
- Tovar Lopez Cuevillas Enrique
- Varela Puga Jacobo
- Vega Alvarez Jorge
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 154, S 8, H A 21658, I/A 174 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Alvarez Lopez Mireia
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arnau Garcia Isidoro
- Baldi Estefania Vanesa
- Baute Leon Maria Isis
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Bolaño Piña Ivan
- Busto Barrenechea Cristina
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Casas Garcia Pedro
- Casas Gomez Antonio Jesus
- Cesar Del Valle Marta
- Corominola Colom Susanna
- Crespo Damota Ana
- Cruz Versyp Susanna
- De La Varga Mondelo Jesus
- Del Rio Gonzalez Yolanda
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Fontbona Vicente
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Docavo Torres Luis
- Escribano Gutierrez Angel
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Estarlich Hernandis Noelia
- Esteban Morego Jose Ignacio
- Fernandez Nieto Isabel
- Figueroa Herrero Margarita
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Fuster Silvestre Sara
- Gamazo Martinez Carlos
- Gaña Barrientos Oscar
- Garcia Fernandez Armando
- Garcia Milagros Oscar
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gil Cordon Rosana
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
- Gomez Pons Ignacio
- Gonzalez De La Fuente Patricia
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Guadalajara Mondejar Estefania
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Alava Edwin David
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Landa Gonzalez Felix
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Lage Roberto
- Manzano Camacho Patricia
- Marco Vera Enrique
- Martin Cano Migdalia
- Martin Carmona Daniel
- Martin Lanza Rocio
- Miralles Roda Sebastian
- Miranda Barroso Victor
- Mor Ara Cristina
- Muñoz Martinez Sara
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Noguero Trepalle Juan Antonio
- Paramo Sureda Luis
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pascual Marco Laura
- Paz De Bijl Kevin Carlos
- Pinilla Lopez Pilar
- Pita Couselo Almudena
- Pueblas Campos Maria
- Puente Fernandez Raquel
- Rodriguez Cesto Lucia
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Sampol Plana Sonia
- Sanchez Moreno Socrates
- Sanz Fresno Beatriz
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Sintes Escola Delfin
- Sola Ruiz Antonio
- Suares Garayo Jorge
- Subirana Martos Roger
- Torres Casadevall Antoni
- Tovar Lopez Cuevillas Enrique
- Varela Puga Jacobo
- Vega Alvarez Jorge
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 154, S 8, H A 21658, I/A 172 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Alvarez Lopez Mireia
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arnau Garcia Isidoro
- Baldi Estefania Vanesa
- Baute Leon Maria Isis
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Bolaño Piña Ivan
- Busto Barrenechea Cristina
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Casas Garcia Pedro
- Casas Gomez Antonio Jesus
- Cesar Del Valle Marta
- Corominola Colom Susanna
- Crespo Damota Ana
- Cruz Versyp Susanna
- De La Varga Mondelo Jesus
- Del Rio Gonzalez Yolanda
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Fontbona Vicente
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Docavo Torres Luis
- Escribano Gutierrez Angel
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Estarlich Hernandis Noelia
- Esteban Morego Jose Ignacio
- Fernandez Nieto Isabel
- Figueroa Herrero Margarita
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Fuster Silvestre Sara
- Gamazo Martinez Carlos
- Gaña Barrientos Oscar
- Garcia Fernandez Armando
- Garcia Milagros Oscar
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gil Cordon Rosana
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
- Gomez Pons Ignacio
- Gonzalez De La Fuente Patricia
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Guadalajara Mondejar Estefania
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Alava Edwin David
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Landa Gonzalez Felix
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Lage Roberto
- Manzano Camacho Patricia
- Marco Vera Enrique
- Martin Cano Migdalia
- Martin Carmona Daniel
- Martin Lanza Rocio
- Miralles Roda Sebastian
- Miranda Barroso Victor
- Mor Ara Cristina
- Muñoz Martinez Sara
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Noguero Trepalle Juan Antonio
- Paramo Sureda Luis
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pascual Marco Laura
- Paz De Bijl Kevin Carlos
- Pinilla Lopez Pilar
- Pita Consuelo Almudena
- Pueblas Campos Maria
- Puente Fernandez Raquel
- Rodriguez Cesto Lucia
- Sampol Plana Sonia
- Sanchez Moreno Socrates
- Sanz Fresno Beatriz
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Sintes Escola Delfin
- Sola Ruiz Antonio
- Suares Garayo Jorge
- Subirana Martos Roger
- Torres Casadevall Antoni
- Tovar Lopez Cuevillas Enrique
- Varela Puga Jacobo
- Vega Alvarez Jorge
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 153, S 8, H A 21658, I/A 171 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Abellaneda Manchon Beatriz
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Alvarez Lopez Mireia
- Alvarez Martinez Rosa Maria
- Arnau Garcia Isidoro
- Baldi Estefania Vanesa
- Baute Leon Maria Isis
- Bergillos Navarro Maria Del Carmen
- Bolaño Piña Ivan
- Busto Barrenechea Cristina
- Caparroz Alonso Ana Maria
- Casas Garcia Pedro
- Casas Gomez Antonio Jesus
- Cesar Del Valle Marta
- Corominola Colom Susanna
- Crespo Damota Ana
- Cruz Versyp Susanna
- De La Varga Mondelo Jesus
- Del Rio Gonzalez Yolanda
- Descalzo Boada Marina
- Descalzo Fontbona Vicente
- Diaz Carrillo Maria Jose
- Docavo Torres Luis
- Escribano Gutierrez Angel
- Esquinas Sanchez Covadonga
- Estarlich Hernandis Noelia
- Esteban Morego Jose Ignacio
- Fernandez Nieto Isabel
- Figueroa Herrero Margarita
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Fuster Silvestre Sara
- Gamazo Martinez Carlos
- Gaña Barrientos Oscar
- Garcia Fernandez Armando
- Garcia Milagros Oscar
- Garrido Vaquero Jose Angel
- Gil Cordon Rosana
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
- Gomez Pons Ignacio
- Gonzalez De La Fuente Patricia
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Guadalajara Mondejar Estefania
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hidalgo Gomez Patricia
- Hurtado Alava Edwin David
- Hurtado Palomo Maria Del Carmen
- Landa Gonzalez Felix
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Lage Roberto
- Manzano Camacho Patricia
- Marco Vera Enrique
- Martin Cano Migdalia
- Martin Carmona Daniel
- Martin Lanza Rocio
- Miralles Roda Sebastian
- Miranda Barroso Victor
- Mor Ara Cristina
- Muñoz Martinez Sara
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Noguero Trepalle Juan Antonio
- Paramo Sureda Luis
- Parra Carreras Maria Carmen
- Pascual Marco Laura
- Paz De Bijl Kevin Carlos
- Pinilla Lopez Pilar
- Pita Consuelo Almudena
- Pueblas Campos Maria
- Puente Fernandez Raquel
- Rodriguez Cesto Lucia
- Sampol Plana Sonia
- Sanchez Moreno Socrates
- Sanz Fresno Beatriz
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Segui Martinez Joaquin
- Siles Aponte Natalia
- Sintes Escola Delfin
- Sola Ruiz Antonio
- Suares Garayo Jorge
- Subirana Martos Roger
- Torres Casadevall Antoni
- Tovar Lopez Cuevillas Enrique
- Varela Puga Jacobo
- Vega Alvarez Jorge
- Viso Campanya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 152, S 8, H A 21658, I/A 170 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chamorro Sanchez Alvaro
- Chamorro Sanchez Alvaro
- Gil Hernandez Manuel
- Gil Hernandez Manuel
- Gonzalez Marin Jose
- Gonzalez Marin Jose
- Lopez Alonso Fernando
- Lopez Alonso Fernando
- Ordoño Paredes Virginia
- Ordoño Paredes Virginia
- Palomares Sanchez Maria Jose
- Palomares Sanchez Maria Jose
- Rodriguez Silva Nicole
- Rodriguez Silva Nicole
- Sanjuan Martos Moises Lorenzo
- Sanjuan Martos Moises Lorenzo
- Sola Ruiz Antonio
- Sola Ruiz Antonio
- Vallejo Romero Jose Maria
- Vallejo Romero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 207, S 8, H A 21658, I/A 79 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-03
Información de SOLA RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de SOLA RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLA RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos