GARCIA SISCAR EUGENIO
Informe ejecutivo de GARCIA SISCAR EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SISCAR EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 20/04/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 19/04/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 04/04/2017 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 29/04/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2016 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA SISCAR EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SISCAR EUGENIO
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Franco Rodriguez Ahinoa
- Franco Rodriguez Ahinoa
- Franco Villares Jose Antonio
- Franco Villares Jose Antonio
- Garcia Bevia Susana
- Garcia Bevia Susana
- Garcia Siscar Eugenio
- Garcia Siscar Eugenio
- Gaviria Navarro Sergio
- Gaviria Navarro Sergio
- Gimeno Santa Maria Fuensanta
- Gimeno Santa Maria Fuensanta
- Gonzales Ramos Amerindia Adriana
- Gonzales Ramos Amerindia Adriana
- Leon Campo Jesus
- Leon Campo Jesus
- Llinares Leicht Jaime Eusebio
- Llinares Leicht Jaime Eusebio
- Martinez Leal Omar
- Martinez Leal Omar
- Perez Fernandez Maria Soledad
- Perez Fernandez Maria Soledad
- Timon Cristobal Clara
- Timon Cristobal Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 15, S 8, H A 21658, I/A 195 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 15, S 8, H A 21658, I/A 194 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Carreño Del Pino Andres
- Castro Urbiola Jorge
- De La Concepcion Gutierrez Belinda
- De La Concepcion Gutierrez Jennifer
- Diaz Aparicio Bruno
- Garcia Bevia Susana
- Garcia Fernandez Miguel Angel
- Garcia Pertegaz Maria Dolores
- Garcia Siscar Eugenio
- Gimeno Santa Maria Fuensanta
- Gomez Huertas Rafael
- Herrero Moreno Javier
- Llinares Leicht Jaime Eusebio
- Lopez Pinillos Araceli
- Manzano Camacho Isabel Maria
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Weil Alberto
- Martinez Leal Omar
- Masen Martin Jonatan
- Montaño Hermosell Raul
- Perez Fernandez Maria Soledad
- Perez Navarro Arimas Rosa
- Perez Rienda Jose
- Pico Frojan Alejandro
- Plaza Martin Maria Elena
- Portal Nuñez Natalia
- Sanchez Pascual Raul
- Velez Gazquez Juan Carlos
- Ventura Perez Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 14, S 8, H A 21658, I/A 193 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-03
Empresa: TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
Apoderado
- Alvarez Antuño Victor Manuel
- Alvarez Lopez Mireia
- Centeno Dorrio Arturo
- Devesa Velasco Juan Jose
- Elvira Ferrer Manuel
- Fonseca Granda Elena
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Garcia Siscar Eugenio
- Gomez Huertas Rafael
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Munuera Alcaraz Antonio Jose
- Muradas Baragon Francisco Jose
- Sola Lopez Agustin
- Sola Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25398 , F 154, S 8, H M 158552, I/A 215 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Cazalla Gema
- Blasco Cazalla Gema
- Fernandez Garcia Carlos
- Fernandez Garcia Carlos
- Garcia Siscar Eugenio
- Garcia Siscar Eugenio
- Luis Fuentes Angela
- Luis Fuentes Angela
- Marin Lara Maria Trinidad
- Marin Lara Maria Trinidad
- Ortiz Morito Maria Del Rosario
- Ortiz Morito Maria Del Rosario
- Pueblas Campos Maria
- Pueblas Campos Maria
- Rus Sanchez Lorena
- Rus Sanchez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 149, S 8, H A 21658, I/A 151 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnau Garcia Isidoro
- Canales Moya Pascual
- Cano Peña Cristina
- Carrasco Calvo Rafael
- Cazalilla Ruiz Manuel
- Crespo Cano Maria Aranzazu
- Fernandez Hernandez Jonathan
- Garcia Abajo Maria Luisa
- Garcia Siscar Eugenio
- Guaras Jimenez Maria Resurreccion
- Lara Martinez Judit
- Luis Fuentes Angela
- Muñoz Diaz Miriam
- Ruiz Mulero Pedro Andres
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Tarraga Sanchez Maria Victoria
- Torres Gomez Enrique
Apoderado Mancomunado
- Arnau Garcia Isidoro
- Canales Moya Pascual
- Cano Peña Cristina
- Carrasco Calvo Rafael
- Cazalilla Ruiz Manuel
- Crespo Cano Maria Aranzazu
- Fernandez Hernandez Jonathan
- Garcia Abajo Maria Luisa
- Garcia Siscar Eugenio
- Guaras Jimenez Maria Resurreccion
- Lara Martinez Judit
- Luis Fuentes Angela
- Muñoz Diaz Miriam
- Ruiz Mulero Pedro Andres
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Tarraga Sanchez Maria Victoria
- Torres Gomez Enrique
Apoderado Solidario
- Arnau Garcia Isidoro
- Canales Moya Pascual
- Cano Peña Cristina
- Carrasco Calvo Rafael
- Cazalilla Ruiz Manuel
- Crespo Cano Maria Aranzazu
- Fernandez Hernandez Jonathan
- Garcia Abajo Maria Luisa
- Garcia Siscar Eugenio
- Guaras Jimenez Maria Resurreccion
- Lara Martinez Judit
- Luis Fuentes Angela
- Muñoz Diaz Miriam
- Ruiz Mulero Pedro Andres
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Tarraga Sanchez Maria Victoria
- Torres Gomez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 148, S 8, H A 21658, I/A 149 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canales Moya Pascual
- Canales Moya Pascual
- Cano Peña Cristina
- Cano Peña Cristina
- Cazalilla Ruiz Manuel
- Cazalilla Ruiz Manuel
- Fernandez Hernandez Jonathan
- Fernandez Hernandez Jonathan
- Garcia Siscar Eugenio
- Garcia Siscar Eugenio
- Luis Fuentes Angela
- Luis Fuentes Angela
- Muñoz Diaz Miriam
- Muñoz Diaz Miriam
- Ruiz Mulero Pedro Andres
- Ruiz Mulero Pedro Andres
- Tarraga Sanchez Maria Victoria
- Tarraga Sanchez Maria Victoria
- Torres Gomez Enrique
- Torres Gomez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 148, S 8, H A 21658, I/A 148 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-03
Información de GARCIA SISCAR EUGENIO
Mostramos los datos de GARCIA SISCAR EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SISCAR EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos