SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
Informe ejecutivo de SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIS NIETO SL | Apoderado Solidario | 25/09/2014 | |
RIO DA FREIXA SL | Apoderado Solidario | 24/09/2014 |
VINCULACIONES DE SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
Empresa: DIS NIETO SL
Apoderado Solidario
- Nieto Quintillan Ana Maria
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666, L 3666, F 206, S 8, H PO 93, I/A 5 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: DIS NIETO SL
Administrador Unico
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666, L 3666, F 206, S 8, H PO 93, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: RIO DA FREIXA SL
Apoderado Solidario
- Nieto Quintillan Ana Maria
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347, L 2347, F 94, S 8, H PO 23989, I/A 4 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: RIO DA FREIXA SL
Administrador Unico
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347, L 2347, F 94, S 8, H PO 23989, I/A 3 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: RIA-T.3 SL
Liquidador
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 913, F 129, S 8, H PO 10294, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-36
Empresa: RIA-T.3 SL
Administrador Unico
- Sobral Fernandez Manuel
Liquidador
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 913, F 129, S 8, H PO 10294, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-36
Información de SOBRAL FERNANDEZ MANUEL
Mostramos los datos de SOBRAL FERNANDEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBRAL FERNANDEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos