NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
Informe ejecutivo de NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIS NIETO SL | Apoderado Solidario | 25/09/2014 | |
RIO DA FREIXA SL | Apoderado Solidario | 24/09/2014 | |
DIS NIETO SL | Apoderado | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
Empresa: DIS NIETO SL
Apoderado Solidario
- Nieto Quintillan Ana Maria
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666, L 3666, F 206, S 8, H PO 93, I/A 5 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: RIO DA FREIXA SL
Apoderado Solidario
- Nieto Quintillan Ana Maria
- Sobral Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347, L 2347, F 94, S 8, H PO 23989, I/A 4 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-36
Empresa: DIS NIETO SL
Apoderado
- Nieto Quintillan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832, L 832, F 219, S 8, H PO 93, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-36
Información de NIETO QUINTILLAN ANA MARIA
Mostramos los datos de NIETO QUINTILLAN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO QUINTILLAN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos