SLATTERY TIMOTHY IAN
Informe ejecutivo de SLATTERY TIMOTHY IAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SLATTERY TIMOTHY IAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL | Administrador Solidario | 23/09/2009 | 21/12/2011 |
PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL | Administrador Solidario | 23/09/2009 | 21/12/2011 |
ES MIRALL DEVELOPMENTS SA | Administrador Solidario | 25/09/2009 | 21/11/2011 |
COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE SLATTERY TIMOTHY IAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SLATTERY TIMOTHY IAN
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 88, S 8, H PM 52419, I/A 11 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 202, S 8, H PM 57914, I/A 10 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: ES MIRALL DEVELOPMENTS SA
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 27, S 8, H PM 41942, I/A 21 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Empresa: COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 54, S 8, H PM 52166, I/A 11 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Empresa: COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 53, S 8, H PM 52166, I/A 10 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-07
Empresa: ES MIRALL DEVELOPMENTS SA
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 25, S 8, H PM 41942, I/A 17 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 201, S 8, H PM 57914, I/A 8 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 87, S 8, H PM 52419, I/A 9 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-07
Información de SLATTERY TIMOTHY IAN
Mostramos los datos de SLATTERY TIMOTHY IAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SLATTERY TIMOTHY IAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos