APPLETON CLIVE ROBERT
Informe ejecutivo de APPLETON CLIVE ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE APPLETON CLIVE ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES MIRALL DEVELOPMENTS SA | Administrador Unico | 21/11/2011 | 29/11/2016 |
PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | 09/01/2014 |
PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL | Liquidador | 04/02/2013 | 04/02/2013 |
PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | 04/02/2013 |
COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL | Administrador Unico | 21/11/2011 | 16/01/2013 |
COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL | Liquidador | 16/01/2013 | 16/01/2013 |
PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL | Administrador Solidario | 23/09/2009 | 21/12/2011 |
PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL | Administrador Solidario | 23/09/2009 | 21/12/2011 |
ES MIRALL DEVELOPMENTS SA | Administrador Solidario | 25/09/2009 | 21/11/2011 |
COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 21/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE APPLETON CLIVE ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APPLETON CLIVE ROBERT
Empresa: ES MIRALL DEVELOPMENTS SA
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29948 , F 204, S 8, H M 180952, I/A 18 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Liquidador
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 98, S 8, H M 293169, I/A 10 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 98, S 8, H M 293169, I/A 10 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL
Liquidador
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17558 , F 151, S 8, H M 257813, I/A 28 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: COMERCIAL INVERSORA ALCOBENDAS SL
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17558 , F 151, S 8, H M 257813, I/A 28 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 88, S 8, H PM 52419, I/A 11 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LUZ DE CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 88, S 8, H PM 52419, I/A 11 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 202, S 8, H PM 57914, I/A 10 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS SL
Administrador Solidario
- Appleton Clive Robert
- Slattery Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 202, S 8, H PM 57914, I/A 10 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: ES MIRALL DEVELOPMENTS SA
Administrador Unico
- Appleton Clive Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 27, S 8, H PM 41942, I/A 21 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
VER MAS ACTOS
Información de APPLETON CLIVE ROBERT
Mostramos los datos de APPLETON CLIVE ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APPLETON CLIVE ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos