SLAMA ERIC
Informe ejecutivo de SLAMA ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SLAMA ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAVEA GROUP CLEMENCE SL | Administrador Solidario | 26/07/2023 |
VINCULACIONES DE SLAMA ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SLAMA ERIC
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 127, S 8, H A 156081, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-03
Empresa: JAVEA GROUP CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4597 , F 50, S 8, H A 186771, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-03
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 127, S 8, H A 156081, I/A 2 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-03
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Unico
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 127, S 8, H A 156081, I/A 2 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-03
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Unico
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 126, S 8, H A 156081, I/A 1 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-03
Información de SLAMA ERIC
Mostramos los datos de SLAMA ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SLAMA ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos