IGLESIAS GONZALEZ MARTA
Informe ejecutivo de IGLESIAS GONZALEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS GONZALEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAVEA GROUP CLEMENCE SL | Administrador Solidario | 26/07/2023 | |
HEALTHCAREMARKETING CONSULTORES SL | Apoderado | 07/07/2009 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS GONZALEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS GONZALEZ MARTA
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 127, S 8, H A 156081, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-03
Empresa: JAVEA GROUP CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4597 , F 50, S 8, H A 186771, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-03
Empresa: CALA CLEMENCE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marta
- Slama Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 127, S 8, H A 156081, I/A 2 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-03
Empresa: HEALTHCAREMARKETING CONSULTORES SL
Apoderado
- Iglesias Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25308 , F 127, S 8, H M 455740, I/A 2 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Información de IGLESIAS GONZALEZ MARTA
Mostramos los datos de IGLESIAS GONZALEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS GONZALEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos