SIMONET JIMENEZ EMILIO
Informe ejecutivo de SIMONET JIMENEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMONET JIMENEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUMINORA SOLAR TRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2024 | |
LUMINORA SOLAR TRES SL | Consejero | 13/08/2024 | |
LUMINORA SOLAR TRES SL | Presidente | 13/08/2024 | |
LUMINORA SOLAR DOS SL | Consejero | 07/08/2024 | |
LUMINORA SOLAR DOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/08/2024 | |
LUMINORA SOLAR DOS SL | Presidente | 07/08/2024 | |
GENERACION FOTOVOLTAICA DEHESA NUEVA DEL REY SL | Apoderado Solidario | 23/02/2024 | |
TOTALENERGIES RENEWABLES IBERICA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE SIMONET JIMENEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMONET JIMENEZ EMILIO
Empresa: LUMINORA SOLAR TRES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Adiego Orera Francisco-javier
- Simonet Jimenez Emilio
Consejero
- Adiego Orera Francisco-javier
- Jimenez Barrios Luis
- Simonet Jimenez Emilio
Presidente
- Simonet Jimenez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 686475, I/A 6 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: LUMINORA SOLAR DOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Adiego Orera Francisco-javier
- Simonet Jimenez Emilio
Consejero
- Adiego Orera Francisco-javier
- Jimenez Barrios Luis
- Simonet Jimenez Emilio
Presidente
- Simonet Jimenez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 686474, I/A 6 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45880 , F 88, S 8, H M 806328, I/A 4 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: TOTAL SOLAR IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40078 , F 4, S 8, H M 712056, I/A 2 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Información de SIMONET JIMENEZ EMILIO
Mostramos los datos de SIMONET JIMENEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMONET JIMENEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos