RAMOS SOLA ALVARO
Informe ejecutivo de RAMOS SOLA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 60
Empresas activas: 58
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE RAMOS SOLA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERACION FOTOVOLTAICA DEHESA NUEVA DEL REY SL | Apoderado Mancomunado | 23/02/2024 | |
GENERACION FOTOVOLTAICA DEHESA NUEVA DEL REY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2024 | |
AMBER SOLAR POWER VEINTICUATRO SL | Consejero | 14/02/2024 | |
LUMINORA SOLAR CUATRO SL | Apoderado | 24/06/2022 | |
TOTALENERGIES ANDROMEDA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 | |
TOTALENERGIES ALAMO SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 | |
AURIGA GENERACION SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 | |
CEFEO SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 | |
COLUMBA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 | |
CYGNUS ENVIRONMENT SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMOS SOLA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS SOLA ALVARO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Barrios Luis
- Ramos Sola Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45880 , F 88, S 8, H M 806328, I/A 4 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Apoderado Mancomunado
- Blanco Conceiro Jesus
- Jimenez Barrios Luis
- Mancebo Ferreiro Yago
- Ramos Sola Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45880 , F 88, S 8, H M 806328, I/A 3 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER VEINTICUATRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Adiego Orera Francisco-javier
- Mancebo Ferreiro Yago
- Ramos Sola Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39397 , F 3, S 8, H M 699488, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 153, S 8, H M 685177, I/A 7 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38603 , F 47, S 8, H M 686473, I/A 7 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER CUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38545 , F 201, S 8, H M 685510, I/A 7 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: LUMINORA SOLAR CUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38603 , F 79, S 8, H M 686476, I/A 8 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: LUMINORA SOLAR DOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38603 , F 54, S 8, H M 686474, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER DIEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39078 , F 94, S 8, H M 694302, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: AMBER SOLAR POWER QUINCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39078 , F 104, S 8, H M 694303, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS SOLA ALVARO
Mostramos los datos de RAMOS SOLA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS SOLA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos