SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTERAS SIMO SA | Administrador Solidario | 14/06/2024 | |
SIMO MATERIALES SA | Administrador Mancomunado | 02/02/2024 | |
PROMOTORA MONTSIA SA | Administrador Mancomunado | 24/02/2021 | |
PROMOTORA MONTSIA SA | Consejero | 09/08/2010 |
VINCULACIONES DE SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Solidario
- Simo Vazquez Maria Del Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 4979, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 4979, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 21 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 21 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: SIMO MATERIALES SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 143, S 8, H T 4977, I/A 19 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: SIMO MATERIALES SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Del Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 143, S 8, H T 4977, I/A 19 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: PROMOTORA MONTSIA SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Del Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 215, S 8, H T 4983, I/A 25 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-43
Empresa: PROMOTORA MONTSIA SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Del Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 215, S 8, H T 4983, I/A 25 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
VER MAS ACTOS
Información de SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMO VAZQUEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos