SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMO MATERIALES SA | Administrador Mancomunado | 02/02/2024 | |
PROMOTORA MONTSIA SA | Consejero | 09/08/2010 |
VINCULACIONES DE SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 4979, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 21 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 21 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: SIMO MATERIALES SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 143, S 8, H T 4977, I/A 19 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-43
Empresa: PROMOTORA MONTSIA SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 214, S 8, H T 4983, I/A 24 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-43
Empresa: SIMO MATERIALES SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 142, S 8, H T 4977, I/A 17 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 19 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-43
Empresa: CANTERAS SIMO SA
Administrador Mancomunado
- Simo Vazquez Maria Carmen
- Simo Vazquez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 196, S 8, H T 4979, I/A 19 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-43
VER MAS ACTOS
Información de SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMO VAZQUEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos