SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN BRIDGES & STRUCTURES SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2022 | |
FABRICA DE SAN CLEMENTE SA | Apoderado Mancomunado | 18/11/2015 | |
EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL | Apoderado Mancomunado | 13/11/2015 | |
PATRINEA SL | Apoderado Mancomunado | 11/11/2015 | |
FABRICA DE SAN CLEMENTE SA | Administrador Mancomunado | 23/09/2014 | |
METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
PATRINEA SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
FABRICA DE SAN CLEMENTE SA | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: EUROPEAN BRIDGES & STRUCTURES SL
Administrador Mancomunado
- Camino Muñoz Antonio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7247 , F 139, S 8, H SE135515, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-41
Empresa: EUROPEAN BRIDGES & STRUCTURES SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Hornes Julen
- Camino Muñoz Antonio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7247 , F 139, S 8, H SE135515, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-41
Empresa: FABRICA DE SAN CLEMENTE SA
Administrador Mancomunado
- Silvestre Frances Amaia
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6086 , F 192, S 8, H SE 3126, I/A 42 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-41
Empresa: EUROPEAN BRIDGES & STRUCTURES SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Hornes Julen
- Camino Muñoz Antonio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40534 , F 20, S 8, H M 719552, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: FABRICA DE SAN CLEMENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375, L 1, F 53, S 8, H SE 3126, I/A 40 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-41
Empresa: EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 215, S 8, H SE 64388, I/A 6 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-41
Empresa: PATRINEA SL
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 60, S 8, H SE 21466, I/A 13 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-41
Empresa: FABRICA DE SAN CLEMENTE SA
Administrador Mancomunado
- Silvestre Frances Amaia
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375, L 1, F 52, S 8, H SE 3126, I/A 39 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-41
Empresa: PATRINEA SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 60, S 8, H SE 21466, I/A 12 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 214, S 8, H SE 64388, I/A 5 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
VER MAS ACTOS
Información de SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos