SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
Informe ejecutivo de SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICA DE SAN CLEMENTE SA | Apoderado Mancomunado | 18/11/2015 | |
METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado Mancomunado | 15/09/2015 | |
EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2014 | |
PATRINEA SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2014 | |
METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado Solidario | 08/07/2013 | |
METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL | Apoderado Solidario | 08/07/2013 | |
EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 | |
PATRINEA SL | Apoderado Solidario | 08/07/2013 | |
PATRINEA SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
Empresa: FABRICA DE SAN CLEMENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375, L 1, F 53, S 8, H SE 3126, I/A 40 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-41
Empresa: METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Amaya
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 84, S 8, H SE 16044, I/A 20 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Empresa: METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 83, S 8, H SE 16044, I/A 18 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: PATRINEA SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 60, S 8, H SE 21466, I/A 12 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 214, S 8, H SE 64388, I/A 5 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: FABRICA DE SAN CLEMENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375, L 1, F 52, S 8, H SE 3126, I/A 38 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: PATRINEA SL
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 59, S 8, H SE 21466, I/A 11 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: EL AGUILA EXPLOTACION GANADERA SL
Apoderado Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Frances Eugenio
- Silvestre Martinez Eugenio
- Silvestre Martinez Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4252 , F 213, S 8, H SE 64388, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Frances Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 83, S 8, H SE 16044, I/A 17 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: METALURGICA DEL GUADALQUIVIR SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Castillo Cristina
- Silvestre Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 81, S 8, H SE 16044, I/A 14 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
VER MAS ACTOS
Información de SILVESTRE CASTILLO CRISTINA
Mostramos los datos de SILVESTRE CASTILLO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE CASTILLO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos