SILVESTRE GOMEZ CARMEN
Informe ejecutivo de SILVESTRE GOMEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SILVESTRE GOMEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORLIMAN SL | Apoderado Solidario | 03/11/2011 | 29/10/2015 |
PRODIGO INVERSIONES 2010 SL | Apoderado | 02/11/2011 | 11/04/2014 |
ORLIMAN SL | Apoderado Solidario | 17/10/2011 | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE SILVESTRE GOMEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE GOMEZ CARMEN
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Franquesa Castrillo Ignacio
- Mansergas Suay Ignacio
- Silvestre Gomez Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 16, S 8, H V 21843, I/A 28 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-46
Empresa: PRODIGO INVERSIONES 2010 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 19, S 8, H V 145785, I/A 7 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Solidario
- Franquesa Castrillo Ignacio
- Mansergas Suay Ignacio
- Silvestre Gomez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380, L 2688, F 221, S 8, H V 21843, I/A 22 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Franquesa Castrillo Ignacio
- Haro Cortes Resurreccion
- Mansergas Suay Ignacio
- Silvestre Gomez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380, L 2688, F 220, S 8, H V 21843, I/A 20 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-46
Empresa: PRODIGO INVERSIONES 2010 SL
Apoderado
- Franquesa Castrillo Ignacio
- Mansergas Suay Ignacio
- Silvestre Gomez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 17, S 8, H V 145785, I/A 3 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Franquesa Castrillo Ignacio
- Silvestre Gomez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380, L 2688, F 219, S 8, H V 21843, I/A 19 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-46
Información de SILVESTRE GOMEZ CARMEN
Mostramos los datos de SILVESTRE GOMEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE GOMEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos