ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
Informe ejecutivo de ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 09/03/2020 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Presidente | 13/02/2020 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Consejero | 13/02/2020 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Solidario | 13/02/2020 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Presidente | 14/01/2020 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Consejero | 14/01/2020 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Apoderado | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Gaudin Damien
- Volpe Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39277 , F 221, S 8, H M 700538, I/A 6 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Damien Gaudin
- Michele Volpe
Consejero
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Damien Gaudin
- Michele Volpe
Presidente
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47052 , F 145, S 8, H B 537264, I/A 9 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
Consejero
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Gaudin Damien
- Volpe Michele
Presidente
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 166, S 8, H M 700538, I/A 4 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Administrador Unico
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 166, S 8, H M 700538, I/A 4 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: KENTAURUS EUROPE SL
Administrador Unico
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 162, S 8, H M 700538, I/A 2 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: PRODIGO INVERSIONES 2010 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Florensa Ortiz Enrique
- Garde Bellido Angel
- Mico Torruz Rosario
- Rufilanchas Gomez Juan
- Wayne Vincent Iii Burnell
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 4, S 8, H V 145785, I/A 11 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Florensa Ortiz Enrique
- Garde Bellido Angel
- Heer Dominik
- Mico Torruz Rosario
- Rufilanchas Gomez Juan
- Wayne Vincent Iii Burnell
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 16, S 8, H V 21843, I/A 28 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Florensa Ortiz Enrique
- Garde Bellido Angel
- Mico Torruz Rosario
- Rufilanchas Gomez Juan
- Wayne Vincent Iii Burnell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380, L 2688, F 225, S 8, H V 21843, I/A 27 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-46
Empresa: ORLIMAN SL
Apoderado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Garde Bellido Angel
- Llado Bertrand Marcos Juan
- Mico Torruz Rosario
- Rufilanchas Gomez Juan
- Silvestre Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380, L 2688, F 225, S 8, H V 21843, I/A 26 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-46
Empresa: PRODIGO INVERSIONES 2010 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez-novoa Barrio Rafael Jose
- Florensa Ortiz Enrique
- Garde Bellido Angel
- Mico Torruz Rosario
- Rufilanchas Gomez Juan
- Wayne Vincent Iii Burnell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 2, S 8, H V 145785, I/A 9 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-46
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE
Mostramos los datos de ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ-NOVOA BARRIO RAFAEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos