SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
Informe ejecutivo de SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA INTERMODAL EUROPEA SL | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES CARIBU SL | Administrador Unico | 17/05/2016 | |
SERVICIOS FRIGORIFICOS CARIBU SL | Administrador Unico | 05/03/2014 |
VINCULACIONES DE SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
Empresa: TRANSPORTES EUROPACENSES SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Sanchez Vicente
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 57, S 8, H BA 18869, I/A 13 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-06
Empresa: MARTICO TRUCKS SL
Administrador Unico
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 221, S 8, H BA 27671, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Cortes Maria Esther
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 12, S 8, H BA 14770, I/A 15 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-06
Empresa: SERVICIOS AGROINDUSTRIALES CARIBU SL
Administrador Unico
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 71, S 8, H BA 27466, I/A 1 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-06
Empresa: SERVICIOS FRIGORIFICOS CARIBU SL
Administrador Unico
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 176, S 8, H BA 25512, I/A 1 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-06
Empresa: SERVICIOS FRIGORIFICOS CARIBU SL
Socio Único
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 176, S 8, H BA 25512, I/A 1 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-06
Información de SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS
Mostramos los datos de SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE BARRADAS JORGE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos