CORTES BORRELLA PATROCINIO
Informe ejecutivo de CORTES BORRELLA PATROCINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CORTES BORRELLA PATROCINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARAMITARETE SL | Administrador Solidario | 18/11/2011 | |
TRANSEURO BADAJOZ SL | Apoderado | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE CORTES BORRELLA PATROCINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BORRELLA PATROCINIO
Empresa: TRANSPORTES EUROPACENSES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Cortes Hector Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 57, S 8, H BA 18869, I/A 13 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-06
Empresa: TRANSFRIO EXTREMADURA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Cortes Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 66, S 8, H BA 15219, I/A 14 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-06
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 44, S 8, H BA 194,BA , I/ 17 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-06
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Cortes Maria Esther
- Silvestre Barradas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 12, S 8, H BA 14770, I/A 15 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-06
Empresa: TRANSEUROPA FRANVI SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Cortes Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 61, S 8, H BA 7231,BA , I/ 13 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-06
Empresa: TARAMITARETE SL
Administrador Solidario
- Cortes Borrella Patrocinio
- Gonzalez Sanchez Francisco
- Gonzalez Sanchez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 7, S 8, H BA 21654, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-06
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 30, S 8, H BA 14770, I/A 8 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-06
Administrador Unico
- Cortes Borrella Patrocinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 29, S 8, H BA 14770, I/A 7 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-06
Empresa: TRANSPORTES EUROPACENSES SL
Apoderado
- Cortes Borrella Patrocinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 135, S 8, H BA 18869, I/A 6 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-06
Empresa: TRANSPORTES EUROPACENSES SL
Administrador Unico
- Cortes Borrella Patrocinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 135, S 8, H BA 18869, I/A 5 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-06
VER MAS ACTOS
Información de CORTES BORRELLA PATROCINIO
Mostramos los datos de CORTES BORRELLA PATROCINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BORRELLA PATROCINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos