SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
Informe ejecutivo de SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDOS MARINOS SAN VICENTE SL | Administrador Concursal | 18/01/2017 | 16/02/2018 |
VINCULACIONES DE SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
Empresa: FONDOS MARINOS SAN VICENTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FONDOS MARINOS SAN VICENTE SL
Nif:B36842540
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Silva Portela Jesus Fernando
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:SERGIO BURGUILLO POZO
Fecha de Resolución:07/12/2016
Número Procedimiento Concursal:400/2016
Datos Registrales:
Tomo:
2184
Libro:
2184
Folio:
20
Hoja:
8-22017
Inscripción:
6
Fecha Inscripción16/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 20, S 8, H PO 22017, I/A 6 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-36
Empresa: FONDOS MARINOS SAN VICENTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FONDOS MARINOS SAN VICENTE SL
Nif:B36842540
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Silva Portela Jesus Fernando
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:SERGIO BURGUILLO POZO
Fecha de Resolución:07/12/2016
Número Procedimiento Concursal:400/2016
Datos Registrales:
Tomo:
2184
Libro:
2184
Folio:
20
Hoja:
8-22017
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 20, S 8, H PO 22017, I/A A (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-36
Información de SILVA PORTELA JESUS FERNANDO
Mostramos los datos de SILVA PORTELA JESUS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVA PORTELA JESUS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos