SIGNES DALMEYER ROBERT
Informe ejecutivo de SIGNES DALMEYER ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIGNES DALMEYER ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVESUEÑOS SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2023 | |
SO MANY DREAMS SL | Socio Unico | 11/12/2019 | |
SO MANY DREAMS SL | Administrador Unico | 11/12/2019 | |
PUIGMARKET SL | Administrador Unico | 07/05/2019 | |
GASTROSUEÑOS SL | Administrador Solidario | 05/03/2019 | |
BURGERGARAGE SL | Administrador Unico | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE SIGNES DALMEYER ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIGNES DALMEYER ROBERT
Empresa: CERVESUEÑOS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Medina Mortes Jose Ignacio
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11440, L 8718, F 14, S 8, H V 213199, I/A 1 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-46
Empresa: GASTROPUIG SL
Liquidador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10144, L 7426, F 92, S 8, H V 171523, I/A 2 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-46
Empresa: GASTROPUIG SL
Administrador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Liquidador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10144, L 7426, F 92, S 8, H V 171523, I/A 2 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-46
Empresa: SO MANY DREAMS SL
Administrador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10760, L 8039, F 38, S 8, H V 190663, I/A 1 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Empresa: SO MANY DREAMS SL
Socio Único
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10760, L 8039, F 38, S 8, H V 190663, I/A 1 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Empresa: PUIGMARKET SL
Administrador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10666, L 7947, F 7, S 8, H V 187547, I/A 1 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-46
Empresa: GASTROSUEÑOS SL
Administrador Solidario
- Rives Frau Miguel Vicente
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636, L 7917, F 179, S 8, H V 186551, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-46
Empresa: BURGERGARAGE SL
Administrador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 44, S 8, H V 179514, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-46
Empresa: GASTROPUIG SL
Administrador Unico
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10144, L 7426, F 92, S 8, H V 171523, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-46
Información de SIGNES DALMEYER ROBERT
Mostramos los datos de SIGNES DALMEYER ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIGNES DALMEYER ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos