RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
Informe ejecutivo de RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZZA PASTA E BASTA 2020 SL | Administrador Solidario | 28/02/2020 | |
FOI FUTUR PROJECT SL | Socio Unico | 14/01/2020 | |
FOI FUTUR PROJECT SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
PIZZA Y PASTA LA CAÑADA SL | Administrador Solidario | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
Empresa: GASTROSUEÑOS SL
Administrador Solidario
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636, L 7917, F 179, S 8, H V 186551, I/A 2 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-46
Empresa: GASTROTRUCKS VALENCIA 2019 SL
Administrador Solidario
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10583, L 7864, F 65, S 8, H V 184851, I/A 3 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-46
Administrador Unico
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8662, L 5949, F 103, S 8, H V 121194, I/A 6 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-46
Empresa: PIZZA PASTA E BASTA 2020 SL
Administrador Solidario
- Bianchi Marco
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10798, L 8077, F 101, S 8, H V 191947, I/A 1 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-46
Empresa: FOI FUTUR PROJECT SL
Administrador Unico
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 63, S 8, H V 191061, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-46
Empresa: FOI FUTUR PROJECT SL
Socio Único
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 63, S 8, H V 191061, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-46
Empresa: GASTROTRUCKS VALENCIA 2019 SL
Administrador Solidario
- Martinez Medina Mortes Jose Ignacio
- Morales Yuste Jose Antonio
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10583, L 7864, F 65, S 8, H V 184851, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Empresa: GASTROTRUCKS VALENCIA 2019 SL
Administrador Unico
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10583, L 7864, F 65, S 8, H V 184851, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Empresa: GASTROSUEÑOS SL
Administrador Solidario
- Rives Frau Miguel Vicente
- Signes Dalmeyer Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636, L 7917, F 179, S 8, H V 186551, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-46
Empresa: GASTROTRUCKS VALENCIA 2019 SL
Administrador Unico
- Rives Frau Miguel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10583, L 7864, F 64, S 8, H V 184851, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-46
VER MAS ACTOS
Información de RIVES FRAU MIGUEL VICENTE
Mostramos los datos de RIVES FRAU MIGUEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVES FRAU MIGUEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos