SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
Informe ejecutivo de SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLEXER CONSULTING SL | Socio Unico | 25/01/2023 | |
ECOLEXER CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/01/2023 | |
SIGCO CAPITAL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 26/01/2021 | |
SIGNES & COLL CONSULTING SL | Administrador Solidario | 07/12/2020 | |
CORSICOIN SL | Administrador Mancomunado | 31/07/2020 | |
ADMINISTRACIONES CONCURSALES SIGLO XXI SLP | Administrador Solidario | 14/09/2015 | |
ADMINISTRACIONES CONCURSALES SIGLO XXI SLP | Soc.Prof. | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
Empresa: ECOLEXER CONSULTING SL
Administrador Unico
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 19, S 8, H V 208579, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: ECOLEXER CONSULTING SL
Socio Único
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 19, S 8, H V 208579, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: CCS LEGAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10912, L 8190, F 52, S 8, H V 195766, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-46
Empresa: SIGCO CAPITAL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Coll Almiñana Christian
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10927, L 8205, F 89, S 8, H V 196228, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-46
Empresa: CCS LEGAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Coll Almiñana Christian
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10912, L 8190, F 51, S 8, H V 195766, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-46
Empresa: SIGNES & COLL CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Coll Almiñana Cristian
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10071, L 7353, F 59, S 8, H V 169020, I/A 4 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: SIGNES & COLL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10071, L 7353, F 59, S 8, H V 169020, I/A 4 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: CORSICOIN SL
Administrador Mancomunado
- Corbalan De Celis Y Duran Mariano
- Signes Castillo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10847, L 8126, F 137, S 8, H V 193621, I/A 1 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-46
Empresa: SUPERCASTILLO ALIMENTACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERCASTILLO ALIMENTACION SL
Nif:B98721525
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Signes Castillo Cristobal
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:29/03/2017
Número Procedimiento Concursal:1018/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9961
Libro:
7243
Folio:
175
Hoja:
8-165276
Inscripción:
4
Fecha Inscripción15/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9961, L 7243, F 175, S 8, H V 165276, I/A 4 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-46
Empresa: SUPERCASTILLO ALIMENTACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERCASTILLO ALIMENTACION SL
Nif:B98721525
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Signes Castillo Cristobal
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:29/03/2017
Número Procedimiento Concursal:1018/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9961
Libro:
7243
Folio:
174
Hoja:
8-165276
Inscripción:
3
Fecha Inscripción24/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9961, L 7243, F 174, S 8, H V 165276, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
VER MAS ACTOS
Información de SIGNES CASTILLO CRISTOBAL
Mostramos los datos de SIGNES CASTILLO CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIGNES CASTILLO CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos