SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENCE TENERIFE SL | Apoderado | 29/01/2019 | |
YAIZA BUS SL | Consejero | 30/07/2018 | |
SIERRA Y GONZALEZ SA | Consejero | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
Empresa: VENCE TENERIFE SL
Apoderado
- Sierra Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 43, S 8, H TF 27564, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 205, S 8, H TF 3743, I/A 27 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 205, S 8, H TF 3743, I/A 27 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: YAIZA BUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 3, S 8, H TF 14770, I/A 8 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: YAIZA BUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 3, S 8, H TF 14770, I/A 8 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 144, S 8, H TF 3743, I/A 26 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 144, S 8, H TF 3743, I/A 25 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 143, S 8, H TF 3743, I/A 20 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-38
Empresa: YAIZA BUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 1, S 8, H TF 14770, I/A 6 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Fumero Claudio
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 141, S 8, H TF 3743, I/A 15 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Información de SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA PEREZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos