GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTE SUR TENERIFE SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2021 | |
ISLAND EXCURSIONS SL | Administrador Mancomunado | 14/08/2020 | |
SIERRA Y GONZALEZ LIMO SL | Administrador Solidario | 17/06/2019 | |
SPLENDID BUS SL | Administrador Mancomunado | 01/08/2018 | |
YAIZA BUS SL | Secretario | 30/07/2018 | |
YAIZA BUS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2018 | |
YAIZA BUS SL | Consejero | 30/07/2018 | |
SIERRA Y GONZALEZ SA | Secretario | 30/07/2018 | |
SIERRA Y GONZALEZ SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2018 | |
SIERRA Y GONZALEZ SA | Consejero | 30/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
Empresa: NORTE SUR TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Fumero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 184, S 8, H TF 39478, I/A 5 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
Empresa: ISLAND EXCURSIONS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Fumero Jose Agustin
- Sierra Fumero Santiago Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 218, S 8, H TF 64793, I/A 1 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ LIMO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 116, S 8, H TF 60500, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-38
Empresa: SPLENDID BUS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Santiago Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 133, S 8, H TF 51199, I/A 4 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: SIERRA Y GONZALEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Santiago Angel
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago
Presidente
Secretario
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 205, S 8, H TF 3743, I/A 27 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: YAIZA BUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Santiago Angel
Consejero
- Fumero Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Perez Maria Antonia
- Sierra Perez Santiago Angel
Presidente
Secretario
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 3, S 8, H TF 14770, I/A 8 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: BLUE TENERIFE BUS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Fumero Santiago Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 42, S 8, H TF 60257, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: VENCE TENERIFE SL
Socio Único
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 42, S 8, H TF 27564, I/A 5 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Empresa: VENCE TENERIFE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 43, S 8, H TF 27564, I/A 6 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-38
Empresa: SCHOOL BUS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sierra Francisco Javier
- Sierra Fumero Carlos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 40, S 8, H TF 53600, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos