SIERRA ALBIR VICENTE
Informe ejecutivo de SIERRA ALBIR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA ALBIR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTOPEDIA MONCLOA SL | Socio Unico | 31/03/2022 | |
ORTOPEDIA MONCLOA SL | Administrador Unico | 22/12/2020 | |
CENTRO ORTOPEDICO SIERRA SL | Administrador Unico | 11/07/2016 | |
ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL | Administrador Unico | 08/07/2016 | |
ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL | Apoderado Solidario | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE SIERRA ALBIR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA ALBIR VICENTE
Empresa: ORTOPEDIA MONCLOA SL
Socio Único
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40619 , F 153, S 8, H M 720803, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: ORTOPEDIA MONCLOA SL
Administrador Unico
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40619 , F 151, S 8, H M 720803, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: CENTRO ORTOPEDICO SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34730 , F 83, S 8, H M 624657, I/A 2 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 198, S 8, H M 465805, I/A 7 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Apoderado Solidario
- Hervas De Cristo Clara Isabel
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 196, S 8, H M 465805, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 196, S 8, H M 465805, I/A 3 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 152, S 8, H GU 7375, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-19
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Solidario
- Hervas De Cristo Clara Isabel
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 152, S 8, H GU 7375, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-19
Información de SIERRA ALBIR VICENTE
Mostramos los datos de SIERRA ALBIR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA ALBIR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos