HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
Informe ejecutivo de HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTOPEDIA MONCLOA SL | Apoderado | 18/01/2022 | |
ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL | Socio Unico | 08/07/2016 | |
ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL | Apoderado Solidario | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
Empresa: ORTOPEDIA MONCLOA SL
Apoderado
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40619 , F 152, S 8, H M 720803, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: CENTRO ORTOPEDICO SIERRA SL
Administrador Unico
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34730 , F 83, S 8, H M 624657, I/A 2 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Unico
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 198, S 8, H M 465805, I/A 7 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Nuevo Socio Único
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 197, S 8, H M 465805, I/A 6 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Unico
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 197, S 8, H M 465805, I/A 5 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: CENTRO ORTOPEDICO SIERRA SL
Administrador Unico
- Hervas De Cristo Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34730 , F 81, S 8, H M 624657, I/A 1 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Apoderado Solidario
- Hervas De Cristo Clara Isabel
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 196, S 8, H M 465805, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: ORTOPEDIA TECNICA SIERRA SL
Administrador Solidario
- Hervas De Cristo Clara Isabel
- Sierra Albir Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 152, S 8, H GU 7375, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-19
Información de HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL
Mostramos los datos de HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVAS DE CRISTO CLARA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos