SHUZO HIGASHINE
Informe ejecutivo de SHUZO HIGASHINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SHUZO HIGASHINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHUZO HIGASHINE
Empresa: YAKINIKU GROUP SL
Administrador Unico
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24206 , F 151, S 8, H B 65919, I/A 12 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: YAKINIKU GROUP SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24206 , F 151, S 8, H B 65919, I/A 12 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: YAMAGISHI SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 108, S 8, H B 450980, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: DONBURI GOHAN SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40152 , F 21, S 8, H B 362045, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: YAMAGISHI SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 108, S 8, H B 450980, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Información de SHUZO HIGASHINE
Mostramos los datos de SHUZO HIGASHINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHUZO HIGASHINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos