HITOSHI HASHINO
Informe ejecutivo de HITOSHI HASHINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE HITOSHI HASHINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HITOSHI HASHINO
Empresa: YAKINIKU GROUP SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24206 , F 151, S 8, H B 65919, I/A 12 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: YAMAGISHI SL
Administrador Unico
- Hitoshi Hashino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 108, S 8, H B 450980, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: YAMAGISHI SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 108, S 8, H B 450980, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: DONBURI GOHAN SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40152 , F 21, S 8, H B 362045, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: YAMAGISHI SL
Administrador Solidario
- Hitoshi Hashino
- Shuzo Higashine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 108, S 8, H B 450980, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Información de HITOSHI HASHINO
Mostramos los datos de HITOSHI HASHINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HITOSHI HASHINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos