SHIGAEVA NATALIYA
Informe ejecutivo de SHIGAEVA NATALIYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHIGAEVA NATALIYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THAI ELEFANT SL | Socio Unico | 11/06/2011 | |
THAI ELEFANT SL | Administrador Unico | 11/06/2011 |
VINCULACIONES DE SHIGAEVA NATALIYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHIGAEVA NATALIYA
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 27, S 8, H MA100652, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Administrador Unico
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 2 (11/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 2 (11/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Socio Único
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 2 (11/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-29
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 27, S 8, H MA100652, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Información de SHIGAEVA NATALIYA
Mostramos los datos de SHIGAEVA NATALIYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHIGAEVA NATALIYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos