KIM VLADIMIR
Informe ejecutivo de KIM VLADIMIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE KIM VLADIMIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIM VLADIMIR
Empresa: GINZA SPAIN SL
Administrador Unico
- Kim Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4983, L 3890, F 65, S 8, H MA112645, I/A 1 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-29
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 27, S 8, H MA100652, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 2 (11/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-29
Empresa: THAI ELEFANT SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4779, L 3687, F 161, S 8, H MA105827, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-29
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Solidario
- Kim Vladimir
- Shigaeva Nataliya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 27, S 8, H MA100652, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Unico
- Kim Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 27, S 8, H MA100652, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: YAKUDZA SL
Administrador Unico
- Kim Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 26, S 8, H MA100652, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-29
Información de KIM VLADIMIR
Mostramos los datos de KIM VLADIMIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIM VLADIMIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos