SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
Informe ejecutivo de SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIGGERO RESTAURACION SL | Socio Unico | 08/03/2024 | |
LIGGERO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
OIL PAINTS SOUVENIRS SL | Socio Unico | 02/10/2019 | |
OIL PAINTS SOUVENIRS SL | Administrador Unico | 02/10/2019 |
VINCULACIONES DE SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 192, S 8, H M 807210, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Javier Volcovich Guillermo
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 192, S 8, H M 807210, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Socio Único
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 192, S 8, H M 807210, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Javier Volcovich Guillermo
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 191, S 8, H M 807210, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: OIL PAINTS SOUVENIRS SL
Administrador Unico
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39695 , F 35, S 8, H M 705302, I/A 1 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Empresa: OIL PAINTS SOUVENIRS SL
Socio Único
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39695 , F 35, S 8, H M 705302, I/A 1 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Información de SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO
Mostramos los datos de SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHIFMAN VISHNEVSKY DIEGO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos