JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
Informe ejecutivo de JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIGGERO RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 27/12/2023 | 08/03/2024 |
LIGGERO RESTAURACION SL | Socio Unico | 16/11/2023 | 27/12/2023 |
LIGGERO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 16/11/2023 | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Javier Volcovich Guillermo
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 192, S 8, H M 807210, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Javier Volcovich Guillermo
- Shifman Vishnevsky Diego Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 191, S 8, H M 807210, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Javier Volcovich Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 191, S 8, H M 807210, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Javier Volcovich Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 189, S 8, H M 807210, I/A 1 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: LIGGERO RESTAURACION SL
Socio Único
- Javier Volcovich Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45932 , F 189, S 8, H M 807210, I/A 1 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Información de JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO
Mostramos los datos de JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER VOLCOVICH GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos