SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
Informe ejecutivo de SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ALFA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 13/09/2022 | |
NIZAR SL | Apoderado | 01/09/2022 | |
RATIO IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 01/09/2022 | |
APARTAMENTOS JUAN BRAVO SL | Apoderado | 01/09/2022 | |
GRUPO DELFOS 2000 SA | Apoderado | 31/08/2022 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Morchon Conde Ignacio
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
- Sevillano Bengoechea Guillermo Ignacio
- Sevillano Reimers Clara Luisa
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37866 , F 111, S 8, H M 226191, I/A 41 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Apoderado
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17562 , F 139, S 8, H M 301916, I/A 8 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Empresa: RATIO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 218, S 8, H M 94364, I/A 17 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: APARTAMENTOS JUAN BRAVO SA
Apoderado
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 195, S 8, H M 94363, I/A 15 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: NIZAR SA
Apoderado
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38346 , F 170, S 8, H M 110191, I/A 16 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: GRUPO DELFOS 2000 SA
Apoderado
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15305 , F 4, S 8, H M 256496, I/A 7 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Sevillano Bengoechea Daniel Miguel
- Sevillano Bengoechea Guillermo Ignacio
- Sevillano Reimers Clara Luisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37866 , F 110, S 8, H M 226191, I/A 39 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Información de SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL
Mostramos los datos de SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO BENGOECHEA DANIEL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos