MORCHON CONDE IGNACIO
Informe ejecutivo de MORCHON CONDE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORCHON CONDE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES ARDEMANS SL | Apoderado | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE MORCHON CONDE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORCHON CONDE IGNACIO
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37866 , F 111, S 8, H M 226191, I/A 41 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: APARTAMENTOS JUAN BRAVO SA
Administrador Unico
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 195, S 8, H M 94363, I/A 14 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37866 , F 110, S 8, H M 226191, I/A 39 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Empresa: APARTAMENTOS JUAN BRAVO SA
Administrador Unico
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 195, S 8, H M 94363, I/A 13 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Auditor
Consejero
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13832 , F 224, S 8, H M 226191, I/A 33 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: GESTORA CALLE JUAN BRAVO 58 SL
Apoderado
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31092 , F 56, S 8, H M 559572, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Morchon Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13832 , F 222, S 8, H M 226191, I/A 25 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Información de MORCHON CONDE IGNACIO
Mostramos los datos de MORCHON CONDE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORCHON CONDE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos